AEMISEGGER EMIL
Informe ejecutivo de AEMISEGGER EMIL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
VINCULACIONES DE AEMISEGGER EMIL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AEMISEGGER EMIL
Empresa: TUSKIN SA
Administrador Unico
- Aemisegger Emil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1695, L 608, F 91, S 8, H MA 21389, I/A 10 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-29
Liquidador
- Aemisegger Emil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2604, L 1517, F 97, S 8, H MA 43789, I/A 5 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-22-29
Administrador Unico
- Aemisegger Emil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2604, L 1517, F 97, S 8, H MA 43789, I/A 5 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-22-29
Empresa: FRUTOS-PARDO E HIJOS SL
Liquidador
- Aemisegger Emil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2190, L 1103, F 21, S 8, H MA 33101, I/A 9 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-22-29
Empresa: FRUTOS-PARDO E HIJOS SL
Apoderado Solidario
- Aemisegger Beatrice Agnes
- Aemisegger Emil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2190, L 1103, F 21, S 8, H MA 33101, I/A 9 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-22-29
Empresa: FRUTOS-PARDO E HIJOS SL
Administrador Unico
- Aemisegger Emil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2190, L 1103, F 21, S 8, H MA 33101, I/A 9 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-22-29
Empresa: FRUTOS-PARDO E HIJOS SL
Administrador Unico
- Aemisegger Emil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2190, L 1103, F 21, S 8, H MA 33101, I/A 8 (13/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-29
Administrador Unico
- Aemisegger Emil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2604, L 1517, F 97, S 8, H MA 43789, I/A 4 (12/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-29
Empresa: TUSKIN SA
Administrador Unico
- Aemisegger Emil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1695, L 608, F 91, S 8, H MA 21389, I/A 9 (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-143-29
Empresa: IBERCONSOL SL
Liquidador
- Aemisegger Emil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1626, L 539, F 161, S 8, H MA 19352, I/A 6 (23/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-145-29
VER MAS ACTOS
Información de AEMISEGGER EMIL
Mostramos los datos de AEMISEGGER EMIL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AEMISEGGER EMIL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos