ADROVER RIGO MIGUEL
Informe ejecutivo de ADROVER RIGO MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 16
Empresas activas: 15
Cargos inactivos: 18
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE ADROVER RIGO MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTITUT MAR BALEAR SL | Socio Unico | 11/09/2024 | |
SEACTIVITY SL | Apoderado Solidario | 02/09/2024 | |
MARPORTSUNBEACH MALLORCA SL | Apoderado | 30/08/2024 | |
ESPAIS NETS MALLORCA SL | Apoderado | 29/08/2024 | |
BEEWI PORTALS SL | Administrador Solidario | 28/06/2024 | |
BEEWI GO SL | Apoderado | 24/04/2024 | |
MINAMIMA XXI SL | Administrador Unico | 05/01/2024 | |
BARRAQUE XXI SL | Administrador Unico | 28/10/2022 | |
INSTITUT BALEAR D'EMERGENCIES SL | Administrador Unico | 05/05/2022 | |
HORT D'EN BENAVENT SL | Administrador Mancomunado | 10/11/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ADROVER RIGO MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ADROVER RIGO MIGUEL
Empresa: INSTITUT MAR BALEAR SL
Socio Único
- Adrover Rigo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 64278, I/A 5 (11/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-07
Empresa: SEACTIVITY SL
Apoderado Solidario
- Adrover Rigo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 543435, I/A 3 (02/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-173-08
Empresa: MARPORTSUNBEACH MALLORCA SL
Apoderado
- Adrover Rigo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 46128, I/A 17 (30/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-171-07
Empresa: MARPORTSUNBEACH MALLORCA SL
Apoderado
- Adrover Rigo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 46128, I/A 16 (30/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-171-07
Empresa: BEEWI BEACH SL
Apoderado
- Adrover Rigo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 88953, I/A 3 (30/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-171-07
Empresa: ESPAIS NETS MALLORCA SL
Apoderado
- Adrover Rigo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 58051, I/A 19 (29/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-171-07
Empresa: ESPAIS NETS MALLORCA SL
Apoderado
- Adrover Rigo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 58051, I/A 18 (29/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-171-07
Empresa: MARSAVE MALLORCA SL
Apoderado
- Adrover Rigo Miguel
- Garcia Munar Carlos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 46196, I/A 12 (29/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-171-07
Empresa: S'ESPONJA PORT SL
Administrador Solidario
- Adrover Rigo Miguel
- Carrizosa Miron Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 84440, I/A 3 (28/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-07
Empresa: BEEWI GO SL
Apoderado
- Adrover Rigo Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3051 , F 179, S 8, H PM 99783, I/A 2 (24/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-07
VER MAS ACTOS
Información de ADROVER RIGO MIGUEL
Mostramos los datos de ADROVER RIGO MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ADROVER RIGO MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos