ADROVER I OLIVER MARIA
Informe ejecutivo de ADROVER I OLIVER MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ADROVER I OLIVER MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
M. DE MISSER. ASSESSORS SL | Administrador Solidario | 08/02/2024 | |
M.DE MISSER. ADVOCATS SCP | Administrador Solidario | 21/05/2021 | |
M.DE MISSER. ADVOCATS SCP | Soc.Prof. | 02/03/2021 |
VINCULACIONES DE ADROVER I OLIVER MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ADROVER I OLIVER MARIA
Empresa: M. DE MISSER. ASSESSORS SL
Administrador Solidario
- Adrover I Oliver Maria
- Albons Perez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2885 , F 78, S 8, H PM 90356, I/A 3 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-32-07
Empresa: M. DE MISSER. ASSESSORS SL
Administrador Mancomunado
- Adrover I Oliver Maria
- Albons Perez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2885 , F 78, S 8, H PM 90356, I/A 3 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-32-07
Empresa: M.DE MISSER. ADVOCATS SCP
Administrador Solidario
- Adrover I Oliver Maria
- Albons Perez Maria
- Blanquer Sureda Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2888 , F 17, S 8, H PM 90493, I/A 2 (21/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-07
Empresa: M.DE MISSER. ADVOCATS SCP
Administrador Mancomunado
- Adrover I Oliver Maria
- Albons Perez Maria
- Blanquer Sureda Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2888 , F 17, S 8, H PM 90493, I/A 2 (21/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-07
Empresa: M.DE MISSER. ADVOCATS SCP
Administrador Mancomunado
- Adrover I Oliver Maria
- Albons Perez Maria
- Blanquer Sureda Joan
Soc.Prof.
- Adrover I Oliver Maria
- Albons Perez Maria
- Blanquer Sureda Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2888 , F 16, S 8, H PM 90493, I/A 1 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-07
Empresa: ASSEGURA'T BE SL
Administrador Mancomunado
- Adrover I Oliver Maria
- Albons Perez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2885 , F 77, S 8, H PM 90356, I/A 1 (12/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-07
Información de ADROVER I OLIVER MARIA
Mostramos los datos de ADROVER I OLIVER MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ADROVER I OLIVER MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos