ADROHER BIOSCA JUAN JOSE
Informe ejecutivo de ADROHER BIOSCA JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ADROHER BIOSCA JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BICAR SA | Apoderado | 23/03/2021 | |
BICAR SA | Presidente | 17/12/2020 | |
BICAR SA | Consejero | 17/12/2020 |
VINCULACIONES DE ADROHER BIOSCA JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ADROHER BIOSCA JUAN JOSE
Empresa: BICAR SA
Apoderado
- Adroher Biosca Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35497 , F 5, S 8, H M 369427, I/A 24 (23/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-60-28
Empresa: BICAR SA
Consejero
- Adroher Biosca Juan Jose
Presidente
- Adroher Biosca Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35497 , F 4, S 8, H M 369427, I/A 20 (17/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-246-28
Empresa: BICAR SA
Consejero
- Adroher Biosca Juan Jose
- Bergamo Madiedo Cristina
Secretario
- Adroher Biosca Juan Jose
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35497 , F 2, S 8, H M 369427, I/A 18 (24/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-83-28
Empresa: BICAR SA
Consejero
- Adroher Biosca Juan Jose
Secretario
- Adroher Biosca Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35497 , F 2, S 8, H M 369427, I/A 17 (13/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-161-28
Empresa: BICAR SA
Secretario
- Adroher Biosca Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20843 , F 168, S 8, H M 369427, I/A 12 (02/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-47-28
Empresa: BICAR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Adroher Biosca Juan Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20843 , F 167, S 8, H M 369427, I/A 11 (10/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-199-28
Empresa: INVERSIONES GUAYACAN SA
Consejero Delegado Solidario
- Adroher Biosca Francisco Javier
- Adroher Biosca Juan Jose
Consejero
- Adroher Biosca Francisco Javier
- Adroher Biosca Juan Jose
- Adroher Biosca Maria Salome
- Adroher Biosca Miguel
- Adroher Biosca Ramon
Liquidador
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Adroher Biosca Juan Jose
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1386 , F 83, S 8, H TF 13539, I/A 8 (16/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-96-38
Información de ADROHER BIOSCA JUAN JOSE
Mostramos los datos de ADROHER BIOSCA JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ADROHER BIOSCA JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos