ADRIEN JEAN CHABRIER
Informe ejecutivo de ADRIEN JEAN CHABRIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ADRIEN JEAN CHABRIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OPELLA HEALTHCARE SPAIN SL | Administrador Solidario | 25/09/2020 | 19/12/2023 |
SANOFI AVENTIS SA | Consejero | 12/09/2018 | 10/05/2023 |
SANOFI AVENTIS SA | Presidente | 12/09/2018 | 10/05/2023 |
VINCULACIONES DE ADRIEN JEAN CHABRIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ADRIEN JEAN CHABRIER
Empresa: OPELLA HEALTHCARE SPAIN SL
Administrador Solidario
- Adrien Jean Chabrier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48940 , F 102, S 8, H B 552479, I/A 18 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-08
Empresa: SANOFI AVENTIS SA
Consejero
- Adrien Jean Chabrier
Presidente
- Adrien Jean Chabrier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48754 , F 101, S 8, H B 342019, I/A 295 (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-93-08
Empresa: OPELLA HEALTHCARE SPAIN SL
Administrador Solidario
- Adrien Jean Chabrier
- Aguera Cera Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47459 , F 98, S 8, H B 552479, I/A 1 (25/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-194-08
Empresa: SANOFI AVENTIS SA
Presidente
- Adrien Jean Chabrier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46483 , F 72, S 8, H B 342019, I/A 255 (12/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-182-08
Empresa: SANOFI AVENTIS SA
Consejero
- Adrien Jean Chabrier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46483 , F 72, S 8, H B 342019, I/A 254 (12/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-182-08
Información de ADRIEN JEAN CHABRIER
Mostramos los datos de ADRIEN JEAN CHABRIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ADRIEN JEAN CHABRIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos