ADRIAN TERUEL ALCAZAR
Informe ejecutivo de ADRIAN TERUEL ALCAZAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ADRIAN TERUEL ALCAZAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARIADRI SL | Socio Unico | 14/12/2012 | |
MARIADRI SL | Administrador Unico | 10/08/2012 |
VINCULACIONES DE ADRIAN TERUEL ALCAZAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ADRIAN TERUEL ALCAZAR
Empresa: DISCOTECA MARXALA SL
Administrador Unico
- Adrian Teruel Alcazar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2903 , F 158, S 8, H MU 79528, I/A 2 (09/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-30
Empresa: MARIADRI SL
Socio Único
- Adrian Teruel Alcazar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2891 , F 205, S 8, H MU 78929, I/A 3 (14/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-244-30
Empresa: MARIADRI SL
Administrador Unico
- Adrian Teruel Alcazar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2891 , F 205, S 8, H MU 78929, I/A 2 (10/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-160-30
Empresa: DISCOTECA MARXALA SL
Administrador Unico
- Adrian Teruel Alcazar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2903 , F 155, S 8, H MU 79528, I/A 1 (01/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-153-30
Información de ADRIAN TERUEL ALCAZAR
Mostramos los datos de ADRIAN TERUEL ALCAZAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ADRIAN TERUEL ALCAZAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos