ADRADOS GAUTIER PALOMA
Informe ejecutivo de ADRADOS GAUTIER PALOMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ADRADOS GAUTIER PALOMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD URBANISTICA MUNICIPAL DE POZUELO DE ALARCON SA | Apoderado Mancomunado | 15/11/2011 | 27/10/2014 |
POZUELO INICIATIVAS SA | Presidente | 16/11/2011 | 29/03/2012 |
POZUELO INICIATIVAS SA | Consejero Delegado Mancomunado | 16/11/2011 | 29/03/2012 |
POZUELO INICIATIVAS SA | Consejero | 16/11/2011 | 29/03/2012 |
VINCULACIONES DE ADRADOS GAUTIER PALOMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ADRADOS GAUTIER PALOMA
Empresa: POZUELO INICIATIVAS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Adrados Gautier Paloma
- Pita Cañas Isabel
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Gerente
Presidente
- Adrados Gautier Paloma
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29043 , F 86, S 8, H M 415569, I/A 14 (29/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-71-28
Empresa: POZUELO INICIATIVAS SA
Apoderado Mancomunado
Consejero Delegado Mancomunado
- Adrados Gautier Paloma
- Pita Cañas Isabel
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Gerente
Presidente
- Adrados Gautier Paloma
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26552 , F 28, S 8, H M 415569, I/A 12 (16/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-231-28
Apoderado Mancomunado
- Adrados Gautier Paloma
- Borrego Cortes Isabel
- Lozano Perez Diego
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24400 , F 132, S 8, H M 98774, I/A 43 (15/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-225-28
Información de ADRADOS GAUTIER PALOMA
Mostramos los datos de ADRADOS GAUTIER PALOMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ADRADOS GAUTIER PALOMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos