ADRADOS CUESTA MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de ADRADOS CUESTA MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ADRADOS CUESTA MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARCABA SL | Apoderado | 27/08/2014 | |
CARCABA LOGISTICA SL | Apoderado | 25/06/2014 | |
CARCABA SEVILLA SL | Apoderado | 18/06/2014 | |
CARCABA BARCELONA SL | Apoderado | 17/06/2014 | |
CARCABA ASTURIAS SL | Apoderado | 16/06/2014 | |
CARCABA EUROPA SL | Apoderado | 13/06/2014 | |
CARCABA EUROPA CENTRO SL | Apoderado Solidario | 13/06/2014 |
VINCULACIONES DE ADRADOS CUESTA MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ADRADOS CUESTA MIGUEL ANGEL
Empresa: CARCABA ALGECIRAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Adrados Cuesta Miguel Angel
- Iglesias Valdes Pilar
- Perez Mere Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1441 , F 35, S 8, H CA 4337, I/A 27 (08/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-115-11
Empresa: CARCABA MADRID SL
Apoderado
- Adrados Cuesta Miguel Angel
- Navarro Navarro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22082 , F 98, S 8, H M 69382, I/A 23 (14/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-221-28
Empresa: CARCABA LOGISTICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Adrados Cuesta Miguel Angel
- Navarro Navarro Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32356 , F 82, S 8, H M 166213, I/A 22 (14/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-221-28
Empresa: CARCABA SL
Apoderado
- Adrados Cuesta Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1420 , F 108, S 8, H AS 6361, I/A 22 (27/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-169-33
Empresa: CARCABA LOGISTICA SL
Apoderado
- Adrados Cuesta Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32356 , F 80, S 8, H M 166213, I/A 17 (25/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-124-28
Empresa: CARCABA SEVILLA SL
Apoderado
- Adrados Cuesta Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3440 , F 133, S 8, H SE 10738, I/A 27 (18/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-120-41
Empresa: CARCABA MADRID SL
Apoderado
- Adrados Cuesta Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22082 , F 97, S 8, H M 69382, I/A 18 (17/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-28
Empresa: CARCABA ALGECIRAS SL
Apoderado
- Adrados Cuesta Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1441 , F 34, S 8, H CA 4337, I/A 24 (16/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-11
Empresa: CARCABA BARCELONA SL
Apoderado
- Adrados Cuesta Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2821 , F 77, S 8, H T 30524, I/A 14 (17/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-118-43
Empresa: CARCABA ASTURIAS SL
Apoderado
- Adrados Cuesta Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14403 , F 160, S 8, H M 237956, I/A 10 (16/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-118-28
VER MAS ACTOS
Información de ADRADOS CUESTA MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de ADRADOS CUESTA MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ADRADOS CUESTA MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos