ADORNA GARRIDO OSCAR
Informe ejecutivo de ADORNA GARRIDO OSCAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ADORNA GARRIDO OSCAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MADERAS Y DERIVADOS OSCAR 2013 SL | Socio Unico | 10/07/2013 | |
MADERAS Y DERIVADOS OSCAR 2013 SL | Administrador Unico | 10/07/2013 | |
VICOSAN FABRICA DE MUEBLES Y DERIVADOS SL | Socio Unico | 20/12/2011 | |
VICOSAN FABRICA DE MUEBLES Y DERIVADOS SL | Administrador Unico | 08/01/2009 |
VINCULACIONES DE ADORNA GARRIDO OSCAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ADORNA GARRIDO OSCAR
Empresa: MADERAS Y DERIVADOS OSCAR 2013 SL
Administrador Unico
- Adorna Garrido Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5720 , F 132, S 8, H SE 97893, I/A 1 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-134-41
Empresa: MADERAS Y DERIVADOS OSCAR 2013 SL
Socio Único
- Adorna Garrido Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5720 , F 132, S 8, H SE 97893, I/A 1 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-134-41
Socio Único
- Adorna Garrido Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5016 , F 2, S 8, H SE 81312, I/A 2 (20/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-5-41
Administrador Unico
- Adorna Garrido Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5016 , F 1, S 8, H SE 81312, I/A 1 (08/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-15-41
Información de ADORNA GARRIDO OSCAR
Mostramos los datos de ADORNA GARRIDO OSCAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ADORNA GARRIDO OSCAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos