ADORF HANS-JURGEN
Informe ejecutivo de ADORF HANS-JURGEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ADORF HANS-JURGEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELCREDIT ESPAÑA SA | Consejero | 19/10/2016 | 01/12/2020 |
CENTRAL DE COMPRAS Y SERVICIOS PROFESIONALES SA | Consejero | 04/08/2015 | 02/10/2020 |
DELCREDIT ESPAÑA SA | Consejero | 17/10/2014 | 19/10/2016 |
CENTRAL DE COMPRAS Y SERVICIOS PROFESIONALES SA | Consejero | 17/10/2014 | 04/08/2015 |
VINCULACIONES DE ADORF HANS-JURGEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ADORF HANS-JURGEN
Empresa: DELCREDIT ESPAÑA SA
Consejero
- Adorf Hans-jurgen
- Menendez Menendez Balbino
- Menendez Torralba Cristina
- Trautwein Andreas
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30349 , F 38, S 8, H M 546156, I/A 5 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-28
Consejero Delegado
Consejero
- Adorf Hans-jurgen
- Martin Alfonso Rafael
- Menendez Menendez Balbino
- Trautwein Andreas
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30463 , F 150, S 8, H M 75612, I/A 20 (02/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-197-28
Empresa: DELCREDIT ESPAÑA SA
Consejero
- Adorf Hans-jurgen
- Menendez Menendez Balbino
- Menendez Torralba Cristina
- Trautwein Andreas
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30349 , F 37, S 8, H M 546156, I/A 4 (19/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-207-28
Empresa: DELCREDIT ESPAÑA SA
Consejero
- Adorf Hans-jurgen
- Menendez Menendez Balbino
- Menendez Torralba Cristina
- Trautwein Andreas
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30349 , F 37, S 8, H M 546156, I/A 4 (19/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-207-28
Consejero Delegado
Consejero
- Adorf Hans-jurgen
- Martin Alfonso Rafael
- Menendez Menendez Balbino
- Trautwein Andreas
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30463 , F 146, S 8, H M 75612, I/A 17 (04/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-152-28
Consejero Delegado
Consejero
- Adorf Hans-jurgen
- Martin Alfonso Rafael
- Menendez Menendez Balbino
- Trautwein Andreas
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30463 , F 146, S 8, H M 75612, I/A 17 (04/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-152-28
Empresa: DELCREDIT ESPAÑA SA
Consejero
- Adorf Hans-jurgen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30349 , F 37, S 8, H M 546156, I/A 3 (17/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-205-28
Consejero
- Adorf Hans-jurgen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30463 , F 146, S 8, H M 75612, I/A 16 (17/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-205-28
Información de ADORF HANS-JURGEN
Mostramos los datos de ADORF HANS-JURGEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ADORF HANS-JURGEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos