ADELL PERLA RICARDO VICTORIANO
Informe ejecutivo de ADELL PERLA RICARDO VICTORIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ADELL PERLA RICARDO VICTORIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANUEL CORTES GUMERSINDO SL | Apoderado | 14/03/2018 | |
TALLER DE WEB COMUNICACION DIGITAL SL | Administrador Solidario | 09/03/2012 | |
COMTEC & RADELL HOLDING SL | Socio Unico | 01/03/2011 | |
COMTEC & RADELL HOLDING SL | Administrador Unico | 01/03/2011 | |
COMTEC CONSULTORES Y AUDITORES SL | Administrador Unico | 02/09/2009 |
VINCULACIONES DE ADELL PERLA RICARDO VICTORIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ADELL PERLA RICARDO VICTORIANO
Administrador Unico
- Adell Perla Ricardo Victoriano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37843 , F 53, S 8, H M 674056, I/A 3 (18/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-184-28
Administrador Unico
- Adell Perla Ricardo Victoriano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37843 , F 53, S 8, H M 674056, I/A 2 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-28
Empresa: MANUEL CORTES GUMERSINDO SL
Apoderado
- Adell Perla Ricardo Victoriano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3017, L 1930, F 101, S 8, H MA 20722, I/A 11 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-58-29
Administrador Solidario
- Adell Bouza Julian Camilo
- Adell Perla Ricardo Victoriano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2729 , F 85, S 8, H C 31176, I/A 3 (09/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-15
Administrador Unico
- Adell Perla Ricardo Victoriano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2729 , F 85, S 8, H C 31176, I/A 3 (09/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-15
Empresa: COMTEC & RADELL HOLDING SL
Administrador Unico
- Adell Perla Ricardo Victoriano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3410 , F 58, S 8, H C 47231, I/A 1 (01/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-47-15
Empresa: COMTEC & RADELL HOLDING SL
Socio Único
- Adell Perla Ricardo Victoriano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3410 , F 58, S 8, H C 47231, I/A 1 (01/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-47-15
Empresa: COMTEC CONSULTORES Y AUDITORES SL
Administrador Unico
- Adell Perla Ricardo Victoriano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26925 , F 141, S 8, H M 485219, I/A 1 (02/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-175-28
Información de ADELL PERLA RICARDO VICTORIANO
Mostramos los datos de ADELL PERLA RICARDO VICTORIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ADELL PERLA RICARDO VICTORIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos