ADELL MARTI JUAN MIGUEL
Informe ejecutivo de ADELL MARTI JUAN MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ADELL MARTI JUAN MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARBURANTS DEL MONTSIA SL | Administrador Unico | 03/06/2020 | 02/04/2024 |
PANALM SA | Administrador Solidario | 08/08/2018 | 13/11/2020 |
ALMUDEVE SERVEIS SL | Apoderado | 03/06/2020 | |
PANALM SA | Administrador Solidario | 04/06/2012 |
VINCULACIONES DE ADELL MARTI JUAN MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ADELL MARTI JUAN MIGUEL
Empresa: CARBURANTS DEL MONTSIA SL
Administrador Unico
- Adell Marti Juan Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2796 , F 56, S 8, H T 28362, I/A 13 (02/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-69-43
Empresa: PANALM SA
Administrador Solidario
- Adell Marti Juan Miguel
- Panisello Tomas Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1334 , F 118, S 8, H T 5161, I/A 17 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-43
Empresa: CARBURANTS DEL MONTSIA SL
Administrador Unico
- Adell Marti Juan Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2796 , F 55, S 8, H T 28362, I/A 10 (03/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-110-43
Empresa: ALMUDEVE SERVEIS SL
Apoderado
- Adell Marti Juan Miguel
- Almudeve Panisello Pascual Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1559 , F 45, S 8, H T 20100, I/A 8 (03/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-110-43
Empresa: PANALM SA
Administrador Solidario
- Adell Marti Juan Miguel
- Panisello Tomas Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1334 , F 118, S 8, H T 5161, I/A 16 (08/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-157-43
Empresa: PANALM SA
Administrador Solidario
- Adell Marti Juan Miguel
- Panisello Tomas Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1334 , F 118, S 8, H T 5161, I/A 16 (08/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-157-43
Empresa: PANALM SA
Administrador Solidario
- Adell Marti Juan Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1334 , F 118, S 8, H T 5161, I/A 15 (04/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-43
Información de ADELL MARTI JUAN MIGUEL
Mostramos los datos de ADELL MARTI JUAN MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ADELL MARTI JUAN MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos