ADANEZ BASCO MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de ADANEZ BASCO MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ADANEZ BASCO MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LLISANT GROUP SL | Administrador Unico | 11/10/2012 | 30/06/2021 |
ENSATROPIC SL | Administrador Unico | 27/07/2011 | 30/07/2020 |
VINCULACIONES DE ADANEZ BASCO MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ADANEZ BASCO MARIA DEL CARMEN
Empresa: LLISANT GROUP SL
Administrador Unico
- Adanez Basco Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22140 , F 63, S 8, H M 394987, I/A 5 (30/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-128-28
Empresa: ENSATROPIC SL
Administrador Unico
- Adanez Basco Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17170 , F 166, S 8, H M 294137, I/A 5 (30/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-151-28
Empresa: LLISANT GROUP SL
Administrador Unico
- Adanez Basco Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22140 , F 62, S 8, H M 394987, I/A 3 (11/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-206-28
Empresa: ENSATROPIC SL
Administrador Unico
- Adanez Basco Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17170 , F 164, S 8, H M 294137, I/A 2 (27/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-150-28
Información de ADANEZ BASCO MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de ADANEZ BASCO MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ADANEZ BASCO MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos