ADAMUZ TORRES BARTOLOME
Informe ejecutivo de ADAMUZ TORRES BARTOLOME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ADAMUZ TORRES BARTOLOME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAJA RURAL NUESTRA MADRE DEL SOL SCA DE CREDITO | Mie.Cons.Rec | 19/01/2023 | |
CAJA RURAL NUESTRA MADRE DEL SOL SCOOP ANDALUZA DE CREDITO | Mie.Cons.Rec | 21/03/2019 |
VINCULACIONES DE ADAMUZ TORRES BARTOLOME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ADAMUZ TORRES BARTOLOME
Mie.Cons.Rec
Pre.Cons.Rec
Sec.Cons.Rec
Vicepresidente Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2064 , F 8, S 8, H CO 6136, I/A 45 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-14
Mie.Cons.Rec
Pre.Cons.Rec
Sec.Cons.Rec
Vicepresidente Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2064 , F 8, S 8, H CO 6136, I/A 45 (19/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-18-14
Mie.Cons.Rec
Pre.Cons.Rec
Sec.Cons.Rec
Vicepresidente Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2064 , F 7, S 8, H CO 6136, I/A 41 (21/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-14
Mie.Cons.Rec
Pre.Cons.Rec
Sec.Cons.Rec
Vicepresidente Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2064 , F 7, S 8, H CO 6136, I/A 41 (21/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-60-14
Mie.Cons.Rec
Pre.Cons.Rec
Sec.Cons.Rec
Vicepresidente Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1758 , F 179, S 8, H CO 6136, I/A 30 (07/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-154-14
Mie.Cons.Rec
Pre.Cons.Rec
Sec.Cons.Rec
Vicepresidente Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1758 , F 176, S 8, H CO 6136, I/A 25 (06/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-178-14
Mie.Cons.Rec
Pre.Cons.Rec
Sec.Cons.Rec
Vicepresidente Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1758 , F 176, S 8, H CO 6136, I/A 25 (06/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-178-14
Información de ADAMUZ TORRES BARTOLOME
Mostramos los datos de ADAMUZ TORRES BARTOLOME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ADAMUZ TORRES BARTOLOME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos