ADAMS ARISTIDIS ANAGNOSTARAS
Informe ejecutivo de ADAMS ARISTIDIS ANAGNOSTARAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ADAMS ARISTIDIS ANAGNOSTARAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ATALAYA RIOTINTO MINERA SL | Apoderado Solidario | 02/10/2009 | 03/03/2014 |
ATALAYA RIOTINTO MINERA SL | Apoderado | 02/10/2009 | |
EMED MINING SPAIN SL | Administrador Solidario | 27/03/2009 | |
ATALAYA RIOTINTO MINERA SL | Consejero Delegado | 26/03/2009 | 26/03/2009 |
ATALAYA RIOTINTO MINERA SL | Consejero | 26/03/2009 |
VINCULACIONES DE ADAMS ARISTIDIS ANAGNOSTARAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ADAMS ARISTIDIS ANAGNOSTARAS
Empresa: EMED TARTESSUS SL
Apoderado Solidario
- Adams Aristidis Anagnostaras
- Anthony Enrico William
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1001 , F 52, S 8, H H 18233, I/A 15 (03/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-50-21
Empresa: EMED TARTESSUS SL
Apoderado Solidario
- Adams Aristidis Anagnostaras
- Ronald David Cunnen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4875 , F 57, S 8, H SE 76140, I/A 14 (02/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-198-41
Empresa: EMED TARTESSUS SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Adams Aristidis Anagnostaras
- Constantinides Demetrios
- Gutierrez Crespo Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4875 , F 57, S 8, H SE 76140, I/A 14 (02/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-198-41
Empresa: EMED TARTESSUS SL
Consejero Delegado
- Adams Aristidis Anagnostaras
Consejero
- Adams Aristidis Anagnostaras
- Enrico William Anthony
- Gutierrez Crespo Guillermo
- Leach John Edward
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4875 , F 56, S 8, H SE 76140, I/A 12 (26/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-73-41
Empresa: EMED MINING SPAIN SL
Administrador Solidario
- Adams Aristidis Anagnostaras
- Constantinides Demetrios
- Leach John Edward
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25776 , F 91, S 8, H M 434276, I/A 8 (27/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-67-28
Empresa: EMED TARTESSUS SL
Consejero Delegado
- Adams Aristidis Anagnostaras
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4875 , F 55, S 8, H SE 76140, I/A 10 (26/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-66-41
Información de ADAMS ARISTIDIS ANAGNOSTARAS
Mostramos los datos de ADAMS ARISTIDIS ANAGNOSTARAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ADAMS ARISTIDIS ANAGNOSTARAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos