ADAMOVIC ALEKSANDAR
Informe ejecutivo de ADAMOVIC ALEKSANDAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ADAMOVIC ALEKSANDAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIDORRA CAPITAL SL | Socio Unico | 11/06/2015 | |
VIDORRA CAPITAL SL | Administrador Unico | 11/06/2015 |
VINCULACIONES DE ADAMOVIC ALEKSANDAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ADAMOVIC ALEKSANDAR
Empresa: VIDORRA CAPITAL SL
Administrador Unico
- Adamovic Aleksandar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5376, L 4283, F 86, S 8, H MA127165, I/A 2 (11/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-29
Empresa: VIDORRA CAPITAL SL
Administrador Solidario
- Adamovic Aleksandar
- Andersson-adamovic Maj Emelie Christina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5376, L 4283, F 86, S 8, H MA127165, I/A 2 (11/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-29
Empresa: VIDORRA CAPITAL SL
Socio Único
- Adamovic Aleksandar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5376, L 4283, F 86, S 8, H MA127165, I/A 2 (11/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-29
Empresa: VIDORRA CAPITAL SL
Administrador Solidario
- Adamovic Aleksandar
- Andersson-adamovic Maj Emelie Christina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5376, L 4283, F 85, S 8, H MA127165, I/A 1 (03/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-29
Empresa: MATADOR CAPITAL SL
Liquidador
- Adamovic Aleksandar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4661, L 3569, F 70, S 8, H MA101979, I/A 2 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-109-29
Empresa: MATADOR CAPITAL SL
Administrador Unico
- Adamovic Aleksandar
Socio único
- Adamovic Aleksandar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4661, L 3569, F 70, S 8, H MA101979, I/A 2 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-109-29
Empresa: MATADOR CAPITAL SL
Administrador Unico
- Adamovic Aleksandar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4661, L 3569, F 69, S 8, H MA101979, I/A 1 (25/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-127-29
Empresa: MATADOR CAPITAL SL
Socio Único
- Adamovic Aleksandar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4661, L 3569, F 69, S 8, H MA101979, I/A 1 (25/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-127-29
Información de ADAMOVIC ALEKSANDAR
Mostramos los datos de ADAMOVIC ALEKSANDAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ADAMOVIC ALEKSANDAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos