ADAMCHUK OLEG
Informe ejecutivo de ADAMCHUK OLEG
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ADAMCHUK OLEG
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRES AMIGOS FILMS SL | Socio Unico | 25/05/2017 | |
TRES AMIGOS FILMS SL | Administrador Unico | 25/05/2017 |
VINCULACIONES DE ADAMCHUK OLEG
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ADAMCHUK OLEG
Empresa: BRENROSE SPAIN SL
Administrador Unico
- Adamchuk Oleg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5723, L 4630, F 152, S 8, H MA144856, I/A 3 (19/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-228-29
Empresa: TVDROM ESPANIA SL
Administrador Unico
- Adamchuk Oleg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5639, L 4546, F 7, S 8, H MA140563, I/A 3 (04/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-92-29
Empresa: BRENROSE SPAIN SL
Administrador Unico
- Adamchuk Oleg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5723, L 4630, F 152, S 8, H MA144856, I/A 1 (23/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-29
Empresa: BRENROSE SPAIN SL
Socio Único
- Adamchuk Oleg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5723, L 4630, F 152, S 8, H MA144856, I/A 1 (23/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-29
Empresa: TVDROM ESPANIA SL
Administrador Unico
- Adamchuk Oleg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5639, L 4546, F 7, S 8, H MA140563, I/A 1 (14/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-29
Empresa: TVDROM ESPANIA SL
Socio Único
- Adamchuk Oleg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5639, L 4546, F 7, S 8, H MA140563, I/A 1 (14/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-139-29
Empresa: TRES AMIGOS FILMS SL
Administrador Unico
- Adamchuk Oleg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5624, L 4531, F 168, S 8, H MA139856, I/A 1 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-104-29
Empresa: TRES AMIGOS FILMS SL
Socio Único
- Adamchuk Oleg
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5624, L 4531, F 168, S 8, H MA139856, I/A 1 (25/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-104-29
Información de ADAMCHUK OLEG
Mostramos los datos de ADAMCHUK OLEG que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ADAMCHUK OLEG, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos