ADAM PAMELA KRISTINA
Informe ejecutivo de ADAM PAMELA KRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ADAM PAMELA KRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOLE IN ONE GOLF HOMES SL | Apoderado | 03/07/2013 |
VINCULACIONES DE ADAM PAMELA KRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ADAM PAMELA KRISTINA
Empresa: HOLE IN ONE GOLF HOMES SL
Administrador Unico
- Adam Pamela Kristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 46526, I/A 8 (20/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-163-07
Empresa: ALBECK ADAM ASSET MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Adam Pamela Kristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2790 , F 143, S 8, H PM 85481, I/A 3 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-07
Empresa: ALBECK ADAM ASSET MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Adam Pamela Kristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2790 , F 73, S 8, H PM 85481, I/A 1 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-07
Empresa: HOLE IN ONE GOLF HOMES SL
Administrador Unico
- Adam Pamela Kristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2046 , F 120, S 8, H PM 46526, I/A 6 (23/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-07
Empresa: HOLE IN ONE GOLF HOMES SL
Apoderado
- Adam Pamela Kristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2046 , F 120, S 8, H PM 46526, I/A 5 (03/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-129-07
Información de ADAM PAMELA KRISTINA
Mostramos los datos de ADAM PAMELA KRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ADAM PAMELA KRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos