ADAIL IVARS JAVIER
Informe ejecutivo de ADAIL IVARS JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ADAIL IVARS JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RAEEFRIO SL | Consejero | 28/04/2021 | |
RAEEFRIO SL | Consejero Delegado Mancomunado | 28/04/2021 | |
ECO ALUM VALENCIA SL | Consejero Delegado Solidario | 13/03/2013 | |
ECO ALUM VALENCIA SL | Vicepresidente | 13/03/2013 | |
ECO ALUM VALENCIA SL | Consejero | 13/03/2013 |
VINCULACIONES DE ADAIL IVARS JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ADAIL IVARS JAVIER
Empresa: RAEEFRIO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Adail Ivars Javier
- Gomez Adelantado Santiago
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10982, L 8260, F 173, S 8, H V 198001, I/A 2 (28/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-84-46
Empresa: RAEEFRIO SL
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10982, L 8260, F 171, S 8, H V 198001, I/A 1 (28/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-84-46
Empresa: RECICOBRE SL
Administrador Solidario
- Adail Ivars Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1679 , F 88, S 8, H TO 41341, I/A 3 (22/04/2020)
CVE: BORME-A-2020-82-45
Empresa: RECICOBRE SL
Administrador Solidario
- Adail Ivars Javier
- Crespo Muñoz Maria-pilar
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1679 , F 87, S 8, H TO 41341, I/A 1 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-45
Empresa: ECO ALUM VALENCIA SL
Consejero Delegado Solidario
- Adail Ivars Javier
- Diaz Garcia Ramon
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Adail Ivars Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6254, L 3559, F 197, S 8, H V 64049, I/A 2 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-55-46
Empresa: ECO ALUM VALENCIA SL
Administrador Solidario
- Adail Ivars Javier
- Diaz Garcia Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6254, L 3559, F 197, S 8, H V 64049, I/A 2 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-55-46
Información de ADAIL IVARS JAVIER
Mostramos los datos de ADAIL IVARS JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ADAIL IVARS JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos