ACUÑA EPELDE IGOR SEBASTIAN
Informe ejecutivo de ACUÑA EPELDE IGOR SEBASTIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ACUÑA EPELDE IGOR SEBASTIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UR ENVIRO GREEN TECHNOLOGIES SL | Administrador Unico | 16/07/2024 |
VINCULACIONES DE ACUÑA EPELDE IGOR SEBASTIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ACUÑA EPELDE IGOR SEBASTIAN
Empresa: UR ENVIRO GREEN TECHNOLOGIES SL
Administrador Unico
- Acuña Epelde Igor Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 47155, I/A 1 (16/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-144-20
Empresa: PECM ENGINEERING SYSTEMS SL
Administrador Unico
- Acuña Epelde Igor Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2247 , F 94, S 8, H SS 27398, I/A 5 (31/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-20
Empresa: LAMIK SA
Administrador Unico
- Acuña Epelde Igor Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1314 , F 176, S 8, H SS 6042, I/A 21 (03/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-238-20
Empresa: PECM ENGINEERING SYSTEMS SL
Administrador Unico
- Acuña Epelde Igor Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2247 , F 94, S 8, H SS 27398, I/A 4 (10/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-72-20
Empresa: LAMIK SA
Administrador Unico
- Acuña Epelde Igor Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1314 , F 175, S 8, H SS 6042, I/A 19 (10/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-116-20
Información de ACUÑA EPELDE IGOR SEBASTIAN
Mostramos los datos de ACUÑA EPELDE IGOR SEBASTIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ACUÑA EPELDE IGOR SEBASTIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos