ACOSTA VICENTE DAVID
Informe ejecutivo de ACOSTA VICENTE DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE ACOSTA VICENTE DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ACOSTA VICENTE DAVID
Administrador Unico
- Acosta Vicente David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 23848, I/A 13 (18/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-142-08
Administrador Unico
- Acosta Vicente David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36896 , F 123, S 8, H B 23848, I/A 12 (07/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-08
Administrador Unico
- Acosta Vicente David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36896 , F 122, S 8, H B 23848, I/A 11 (10/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-08
Empresa: EMFA SL
Administrador Unico
- Acosta Vicente David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45093 , F 31, S 8, H B 23546, I/A 8 (07/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-239-08
Empresa: ROLL-A-DOOR HISPANIA SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1409 , F 216, S 8, H L 28321, I/A 2 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-46-25
Información de ACOSTA VICENTE DAVID
Mostramos los datos de ACOSTA VICENTE DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ACOSTA VICENTE DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos