ACOSTA JARAMILLO CHRISTIAN
Informe ejecutivo de ACOSTA JARAMILLO CHRISTIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ACOSTA JARAMILLO CHRISTIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUSTROGIROS ENTIDAD DE PAGO SA | Representante | 28/08/2013 | 28/01/2016 |
AUSTROGIROS ENTIDAD DE PAGO SA | Representante | 05/01/2011 | 28/08/2013 |
AUSTRO FINANCIAL SERVICES ESPAÑA SL | Administrador Solidario | 03/12/2010 | 22/03/2013 |
VINCULACIONES DE ACOSTA JARAMILLO CHRISTIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ACOSTA JARAMILLO CHRISTIAN
Empresa: AUSTROGIROS ENTIDAD DE PAGO SA
Representante
- Acosta Jaramillo Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25972 , F 221, S 8, H M 468185, I/A 25 (28/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-23-28
Empresa: AUSTROGIROS ENTIDAD DE PAGO SA
Administrador Unico
Representante
- Acosta Jaramillo Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25972 , F 221, S 8, H M 468185, I/A 23 (28/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-169-28
Empresa: AUSTROGIROS ENTIDAD DE PAGO SA
Administrador Unico
Representante
- Acosta Jaramillo Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25972 , F 221, S 8, H M 468185, I/A 23 (28/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-169-28
Empresa: AUSTRO FINANCIAL SERVICES ESPAÑA SL
Administrador Solidario
- Acosta Jaramillo Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16413 , F 108, S 8, H M 279102, I/A 8 (22/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-28
Empresa: AUSTROGIROS SA
Representante
- Acosta Jaramillo Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25972 , F 98, S 8, H M 468185, I/A 11 (05/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-11-28
Empresa: AUSTRO FINANCIAL SERVICES ESPAÑA SL
Administrador Solidario
- Acosta Jaramillo Christian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16413 , F 107, S 8, H M 279102, I/A 6 (03/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-241-28
Información de ACOSTA JARAMILLO CHRISTIAN
Mostramos los datos de ACOSTA JARAMILLO CHRISTIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ACOSTA JARAMILLO CHRISTIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos