ACOSTA HERRERA JULIO
Informe ejecutivo de ACOSTA HERRERA JULIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ACOSTA HERRERA JULIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CORTIJO DE CONTI SL | Consejero | 13/03/2013 | |
CORTIJO DE CONTI SL | Consejero Delegado Solidario | 13/03/2013 | |
CORTIJO DE CONTI SL | Presidente | 13/03/2013 | |
EXPLOTACIONES CANTALOBOS SL | Presidente | 30/01/2009 | |
EXPLOTACIONES CANTALOBOS SL | Consejero Delegado Solidario | 30/01/2009 | |
HACIENDA TABLANTES SL | Administrador Solidario | 30/12/2008 |
VINCULACIONES DE ACOSTA HERRERA JULIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ACOSTA HERRERA JULIO
Empresa: CORTIJO DE CONTI SL
Consejero Delegado Solidario
- Acosta Herrera Antonio
- Acosta Herrera Julio
Consejero
- Acosta Herrera Ana Maria
- Acosta Herrera Antonio
- Acosta Herrera Carmen
- Acosta Herrera Julio
- Acosta Herrera Maria Josefa
Presidente
- Acosta Herrera Julio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2297 , F 80, S 8, H SE 25562, I/A 12 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-41
Empresa: CORTIJO DE CONTI SL
Consejero Delegado Solidario
- Acosta Herrera Antonio
- Acosta Herrera Julio
Consejero
- Acosta Herrera Ana Maria
- Acosta Herrera Antonio
- Acosta Herrera Carmen
- Acosta Herrera Julio
- Acosta Herrera Maria Josefa
Presidente
- Acosta Herrera Julio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2297 , F 80, S 8, H SE 25562, I/A 12 (13/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-56-41
Empresa: EXPLOTACIONES CANTALOBOS SL
Consejero Delegado Solidario
- Acosta Herrera Julio
- Costa Herrera Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4407 , F 52, S 8, H SE 67706, I/A 3 (30/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-30-41
Empresa: EXPLOTACIONES CANTALOBOS SL
Presidente
- Acosta Herrera Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4407 , F 52, S 8, H SE 67706, I/A 3 (30/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-30-41
Empresa: CORTIJO DE CONTI SL
Consejero Delegado Solidario
- Acosta Herrera Antonio
- Acosta Herrera Julio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2297 , F 79, S 8, H SE 25562, I/A 11 (30/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-30-41
Empresa: CORTIJO DE CONTI SL
Presidente
- Acosta Herrera Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2297 , F 79, S 8, H SE 25562, I/A 11 (30/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-30-41
Empresa: HACIENDA TABLANTES SL
Administrador Solidario
- Acosta Herrera Antonio
- Acosta Herrera Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1566 , F 223, S 8, H SE 8423, I/A 4 (30/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-10-41
Información de ACOSTA HERRERA JULIO
Mostramos los datos de ACOSTA HERRERA JULIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ACOSTA HERRERA JULIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos