ACOSTA GUERRERO JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de ACOSTA GUERRERO JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ACOSTA GUERRERO JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACOSTA HOGAR CONFORT Y DESCANSO SL | Administrador Unico | 29/04/2022 | |
ACOSTA HOGAR CONFORT Y DESCANSO SL | Socio Unico | 29/04/2022 | |
JOSE MARIA ELECTRONIC ONLINE SL | Socio Unico | 10/01/2014 | |
JOSE MARIA ELECTRONIC ONLINE SL | Administrador Unico | 10/01/2014 | |
ELECTRODOMESTICOS ACOSTA SL | Socio Unico | 24/02/2010 | |
ELECTRODOMESTICOS ACOSTA SL | Administrador Unico | 24/02/2010 |
VINCULACIONES DE ACOSTA GUERRERO JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ACOSTA GUERRERO JOSE MANUEL
Empresa: ACOSTA HOGAR CONFORT Y DESCANSO SL
Administrador Unico
- Acosta Guerrero Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6166, L 5073, F 63, S 8, H MA167048, I/A 1 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-89-29
Empresa: ACOSTA HOGAR CONFORT Y DESCANSO SL
Socio Único
- Acosta Guerrero Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6166, L 5073, F 63, S 8, H MA167048, I/A 1 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-89-29
Empresa: JOSE MARIA ELECTRONIC ONLINE SL
Administrador Unico
- Acosta Guerrero Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5224, L 4131, F 207, S 8, H MA121298, I/A 1 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-29
Empresa: JOSE MARIA ELECTRONIC ONLINE SL
Socio Único
- Acosta Guerrero Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5224, L 4131, F 207, S 8, H MA121298, I/A 1 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-29
Empresa: ELECTRODOMESTICOS ACOSTA SL
Administrador Unico
- Acosta Guerrero Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4734, L 3642, F 28, S 8, H MA104372, I/A 1 (24/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-45-29
Empresa: ELECTRODOMESTICOS ACOSTA SL
Socio Único
- Acosta Guerrero Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4734, L 3642, F 28, S 8, H MA104372, I/A 1 (24/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-45-29
Información de ACOSTA GUERRERO JOSE MANUEL
Mostramos los datos de ACOSTA GUERRERO JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ACOSTA GUERRERO JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos