ACOSTA GARCIA MARIA PALOMA
Informe ejecutivo de ACOSTA GARCIA MARIA PALOMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ACOSTA GARCIA MARIA PALOMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARBURANTES CONTRATAS Y SERVICIOS SL | Socio Unico | 04/11/2015 | |
CARBURANTES CONTRATAS Y SERVICIOS SL | Administrador Unico | 04/11/2015 | |
LA CHAPARRERA DEL ARAÑUELO SL | Administrador Unico | 17/06/2015 | |
GAS TALARRUBIAS SL | Administrador Unico | 09/06/2015 | |
C4H10 SL | Socio Unico | 26/03/2009 | |
C4H10 SL | Administrador Unico | 26/03/2009 |
VINCULACIONES DE ACOSTA GARCIA MARIA PALOMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ACOSTA GARCIA MARIA PALOMA
Empresa: CARBURANTES CONTRATAS Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Acosta Garcia Maria Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 957, L 784, F 174, S 8, H CC 13939, I/A 1 (04/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-10
Empresa: CARBURANTES CONTRATAS Y SERVICIOS SL
Socio Único
- Acosta Garcia Maria Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 957, L 784, F 174, S 8, H CC 13939, I/A 1 (04/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-218-10
Empresa: LA CHAPARRERA DEL ARAÑUELO SL
Administrador Unico
- Acosta Garcia Maria Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 141, L 99, F 120, S 8, H AV 5249, I/A 2 (17/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-05
Empresa: LA CHAPARRERA DEL ARAÑUELO SL
Administrador Solidario
- Acosta Garcia Maria Paloma
- Cordoba Sanchez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 141, L 99, F 120, S 8, H AV 5249, I/A 2 (17/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-05
Empresa: GAS TALARRUBIAS SL
Administrador Unico
- Acosta Garcia Maria Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 396 , F 109, S 8, H BA 18596, I/A 4 (09/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-111-06
Empresa: LA CHAPARRERA DEL ARAÑUELO SL
Administrador Solidario
- Acosta Garcia Maria Paloma
- Cordoba Sanchez Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 141, L 99, F 119, S 8, H AV 5249, I/A 1 (16/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-40-05
Empresa: C4H10 SL
Administrador Unico
- Acosta Garcia Maria Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 467 , F 46, S 8, H BA 21289, I/A 1 (26/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-65-06
Empresa: C4H10 SL
Socio Único
- Acosta Garcia Maria Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 467 , F 46, S 8, H BA 21289, I/A 1 (26/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-65-06
Información de ACOSTA GARCIA MARIA PALOMA
Mostramos los datos de ACOSTA GARCIA MARIA PALOMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ACOSTA GARCIA MARIA PALOMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos