ACOSTA FERNANDEZ JOAQUIN
Informe ejecutivo de ACOSTA FERNANDEZ JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ACOSTA FERNANDEZ JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RAUDO INVERSION SL | Administrador Unico | 20/10/2022 | |
AF CARTACONSTRUYE SL | Socio Unico | 18/11/2019 | |
RESIDENCIAL MAR DE LUZ SL | Administrador Solidario | 11/04/2019 | |
EURONUBEN SL | Administrador Unico | 11/07/2013 |
VINCULACIONES DE ACOSTA FERNANDEZ JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ACOSTA FERNANDEZ JOAQUIN
Empresa: RAUDO INVERSION SL
Administrador Unico
- Acosta Fernandez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1014 , F 3, S 8, H H 20979, I/A 3 (20/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-21
Empresa: EURONUBEN 2013 SL
Administrador Unico
- Acosta Fernandez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1003 , F 63, S 8, H H 20671, I/A 2 (11/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-98-21
Empresa: AF CARTACONSTRUYE SL
Administrador Unico
- Acosta Fernandez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1138 , F 155, S 8, H H 25570, I/A 2 (12/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-21
Empresa: AF CARTACONSTRUYE SL
Administrador Unico
- Acosta Fernandez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1138 , F 154, S 8, H H 25570, I/A 1 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-21
Empresa: AF CARTACONSTRUYE SL
Socio Único
- Acosta Fernandez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1138 , F 154, S 8, H H 25570, I/A 1 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-21
Empresa: RESIDENCIAL MAR DE LUZ SL
Administrador Solidario
- Acosta Fernandez Joaquin
- Acosta Fernandez Sergio
- Acosta Fernandez Yonathan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 512 , F 72, S 8, H H 7446, I/A 4 (11/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-21
Empresa: EURONUBEN SL
Administrador Unico
- Acosta Fernandez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 505 , F 115, S 8, H H 7308, I/A 2 (11/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-139-21
Empresa: EURONUBEN 2013 SL
Administrador Unico
- Acosta Fernandez Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1003 , F 61, S 8, H H 20671,H , I/ 1 (07/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-90-21
Información de ACOSTA FERNANDEZ JOAQUIN
Mostramos los datos de ACOSTA FERNANDEZ JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ACOSTA FERNANDEZ JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos