ACHUCARRO JURADO MIGUEL
Informe ejecutivo de ACHUCARRO JURADO MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ACHUCARRO JURADO MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CREACOL 2013 SL | Administrador Unico | 30/05/2016 |
VINCULACIONES DE ACHUCARRO JURADO MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ACHUCARRO JURADO MIGUEL
Empresa: CREACOL 2013 SL
Administrador Unico
- Achucarro Jurado Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5227, L 4134, F 198, S 8, H MA121402, I/A 2 (30/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-108-29
Empresa: VIVIENDAS DE MALAGA VIMASUR SA
Apoderado
- Achucarro Jurado Miguel
- Couto Sagredo Pablo
- Leon Barredo Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3932, L 2843, F 65, S 8, H MA 80820, I/A 13 (09/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-239-29
Empresa: CREA MALAGA 2009 SL
Administrador Solidario
- Achucarro Jurado Miguel
- Subires Moya Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4628, L 3536, F 20, S 8, H MA100881, I/A 3 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-44-29
Empresa: CREA MALAGA 2009 SL
Administrador Solidario
- Achucarro Jurado Miguel
- Subires Moya Antonio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4628, L 3536, F 20, S 8, H MA100881, I/A 2 (02/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-30-29
Empresa: CREA MALAGA 2009 SL
Administrador Unico
- Achucarro Jurado Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4628, L 3536, F 20, S 8, H MA100881, I/A 2 (02/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-30-29
Empresa: CREA MALAGA 2009 SL
Administrador Unico
- Achucarro Jurado Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4628, L 3536, F 19, S 8, H MA100881, I/A 1 (26/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-70-29
Información de ACHUCARRO JURADO MIGUEL
Mostramos los datos de ACHUCARRO JURADO MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ACHUCARRO JURADO MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos