ACHIRICA LOPEZ JAVIER
Informe ejecutivo de ACHIRICA LOPEZ JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ACHIRICA LOPEZ JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FLUMINA ARCUS SL | Apoderado | 28/06/2022 | |
INMOBILIARIA PINCIANA SA | Consejero | 18/03/2022 | |
INMOBILIARIA PINCIANA SA | Consejero Delegado Solidario | 18/03/2022 | |
INMOBILIARIA PINCIANA SA | Secretario | 18/03/2022 | |
INMOBILIARIA DEL ARCO SA | Administrador Solidario | 02/03/2022 | |
TATA COMMUNICATIONS (SPAIN) SL | Apoderado Solidario | 25/03/2021 | |
LA PERLA DE VALLADOLID SL | Apoderado | 18/03/2015 |
VINCULACIONES DE ACHIRICA LOPEZ JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ACHIRICA LOPEZ JAVIER
Empresa: FLUMINA ARCUS SL
Apoderado
- Achirica Lopez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43517 , F 92, S 8, H M 768434, I/A 2 (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-127-28
Empresa: INMOBILIARIA PINCIANA SA
Consejero Delegado Solidario
- Achirica Lopez Javier
Secretario
- Achirica Lopez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5028 , F 129, S 8, H M 82528, I/A 21 (18/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-28
Empresa: INMOBILIARIA PINCIANA SA
Consejero
- Achirica Lopez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5028 , F 129, S 8, H M 82528, I/A 20 (18/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-28
Empresa: INMOBILIARIA PINCIANA SA
Consejero Delegado
- Achirica Lopez Javier
Consejero
- Achirica Lopez Javier
Secretario
- Achirica Lopez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5028 , F 129, S 8, H M 82528, I/A 20 (18/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-28
Empresa: INMOBILIARIA DEL ARCO SA
Administrador Solidario
- Achirica Lopez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 250 , F 188, S 8, H M 5045, I/A 19 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-47-28
Empresa: INMOBILIARIA DEL ARCO SA
Administrador Solidario
- Achirica Lopez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 250 , F 188, S 8, H M 5045, I/A 19 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-47-28
Empresa: TATA COMMUNICATIONS (SPAIN) SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38431 , F 102, S 8, H M 372905, I/A 47 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-28
Empresa: INMOBILIARIA DEL ARCO SA
Administrador Solidario
- Achirica Lopez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 250 , F 187, S 8, H M 5045, I/A 16 (30/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-69-28
Empresa: INMOBILIARIA DEL ARCO SA
Administrador Solidario
- Achirica Lopez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 250 , F 187, S 8, H M 5045, I/A 16 (30/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-69-28
Empresa: INMOBILIARIA PINCIANA SA
Consejero Delegado
- Achirica Lopez Javier
Consejero
- Achirica Lopez Javier
Secretario
- Achirica Lopez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5028 , F 127, S 8, H M 82528, I/A 17 (17/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-60-28
VER MAS ACTOS
Información de ACHIRICA LOPEZ JAVIER
Mostramos los datos de ACHIRICA LOPEZ JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ACHIRICA LOPEZ JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos