ACHAGA PAYA AITOR
Informe ejecutivo de ACHAGA PAYA AITOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ACHAGA PAYA AITOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUSTRIAS JAGUAR SA | Consejero Delegado Solidario | 13/02/2024 | |
INDUSTRIAS JAGUAR SA | Consejero | 03/01/2024 | |
JONALAI SL | Administrador Solidario | 13/03/2019 |
VINCULACIONES DE ACHAGA PAYA AITOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ACHAGA PAYA AITOR
Empresa: INDUSTRIAS JAGUAR SA
Consejero Delegado Solidario
- Achaga Paya Aitor
- Ocon Marraco Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1340 , F 169, S 8, H SS 6818, I/A 26 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-39-20
Empresa: INDUSTRIAS JAGUAR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1340 , F 169, S 8, H SS 6818, I/A 25 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-13-20
Empresa: JONALAI SL
Administrador Solidario
- Achaga Paya Aitor
- Manzanas Trueba Ion Ander
- Ocon Marraco Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2891 , F 75, S 8, H SS 41541, I/A 1 (13/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-62-20
Información de ACHAGA PAYA AITOR
Mostramos los datos de ACHAGA PAYA AITOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ACHAGA PAYA AITOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos