ACEREDA SEQUEIRO PATRICIA
Informe ejecutivo de ACEREDA SEQUEIRO PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ACEREDA SEQUEIRO PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALDABA INSERCION SL | Apoderado | 02/12/2021 |
VINCULACIONES DE ACEREDA SEQUEIRO PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ACEREDA SEQUEIRO PATRICIA
Empresa: ALDABA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SL
Apoderado
- Acereda Sequeiro Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25652 , F 194, S 8, H M 462293, I/A 15 (05/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-9-28
Empresa: ALDABA INSERCION SL
Apoderado
- Acereda Sequeiro Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20224 , F 158, S 8, H M 357330, I/A 6 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-28
Empresa: ALDABA CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO SL
Apoderado
- Acereda Sequeiro Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25652 , F 16, S 8, H M 462293, I/A 12 (14/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-28
Información de ACEREDA SEQUEIRO PATRICIA
Mostramos los datos de ACEREDA SEQUEIRO PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ACEREDA SEQUEIRO PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos