ACEDO MONJE MARIA
Informe ejecutivo de ACEDO MONJE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ACEDO MONJE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARTON Y PAPEL RECICLADO SA | Apoderado | 08/01/2018 |
VINCULACIONES DE ACEDO MONJE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ACEDO MONJE MARIA
Empresa: CARTON Y PAPEL RECICLADO SA
Apoderado
- Acedo Monje Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36188 , F 42, S 8, H M 114308, I/A 104 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-28
Empresa: HOLMEN PAPER MADRID SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Acedo Monje Maria
- Olaiz Arenal Dolores
- Perez Vergara Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27669 , F 224, S 8, H M 88544, I/A 89 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-127-28
Empresa: CARTON Y PAPEL RECICLADO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31707 , F 209, S 8, H M 114308, I/A 98 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-28-28
Empresa: CARTON Y PAPEL RECICLADO SA
Apoderado
- Acedo Monje Maria
- Paja Fano Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31707 , F 202, S 8, H M 114308, I/A 86 (03/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-150-28
Empresa: HOLMEN PAPER MADRID SL
Apoderado Solidario
- Acedo Monje Maria
- Paja Fano Ignacio
- Rodriguez Pueyo Luis Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27669 , F 215, S 8, H M 88544, I/A 66 (21/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-82-28
Información de ACEDO MONJE MARIA
Mostramos los datos de ACEDO MONJE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ACEDO MONJE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos