ACEDO MARTINEZ LOURDES CRISTINA
Informe ejecutivo de ACEDO MARTINEZ LOURDES CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ACEDO MARTINEZ LOURDES CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACEDO DISTRIBUIDORA DE GASOLEOS SL | Administrador Mancomunado | 08/11/2016 | 28/03/2023 |
ACEDO DISTRIBUIDORA DE GASOLEOS SL | Administrador Solidario | 29/11/2013 | 08/11/2016 |
COMMIT SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 21/02/2011 | 07/12/2011 |
VINCULACIONES DE ACEDO MARTINEZ LOURDES CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ACEDO MARTINEZ LOURDES CRISTINA
Empresa: ACEDO DISTRIBUIDORA DE GASOLEOS SL
Administrador Mancomunado
- Acedo Martinez Belinda-eugenia
- Acedo Martinez Lourdes Cristina
- Martinez Moreno Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30978 , F 32, S 8, H M 557558, I/A 6 (28/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-65-28
Empresa: ACEDO DISTRIBUIDORA DE GASOLEOS SL
Administrador Mancomunado
- Acedo Martinez Belinda-eugenia
- Acedo Martinez Lourdes Cristina
- Martinez Moreno Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30978 , F 31, S 8, H M 557558, I/A 5 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-28
Empresa: ACEDO DISTRIBUIDORA DE GASOLEOS SL
Administrador Solidario
- Acedo Martinez Belinda-eugenia
- Acedo Martinez Lourdes Cristina
- Martinez Moreno Eugenia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30978 , F 31, S 8, H M 557558, I/A 5 (08/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-28
Empresa: ACEDO DISTRIBUIDORA DE GASOLEOS SL
Administrador Solidario
- Acedo Martinez Lourdes Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30978 , F 31, S 8, H M 557558, I/A 4 (29/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-236-28
Empresa: COMMIT SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Acedo Martinez Lourdes Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28549 , F 148, S 8, H M 513979, I/A 2 (07/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-239-28
Empresa: COMMIT SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Acedo Martinez Lourdes Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28549 , F 146, S 8, H M 513979, I/A 1 (21/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-42-28
Información de ACEDO MARTINEZ LOURDES CRISTINA
Mostramos los datos de ACEDO MARTINEZ LOURDES CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ACEDO MARTINEZ LOURDES CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos