ACEBEDO PEÑUELAS MANUEL
Informe ejecutivo de ACEBEDO PEÑUELAS MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ACEBEDO PEÑUELAS MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DOBRE AND FOSTER ESTATE AGENTS SL | Consejero | 23/12/2021 | |
DOBRE AND FOSTER ESTATE AGENTS SL | Secretario | 23/12/2021 | |
BASCONES DEL AGUA DE LERMA SL | Administrador Unico | 30/10/2012 | |
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES POLIGONO EL GUADALQUIVIR SL | Apoderado | 07/10/2009 |
VINCULACIONES DE ACEBEDO PEÑUELAS MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ACEBEDO PEÑUELAS MANUEL
Empresa: DOBRE AND FOSTER ESTATE AGENTS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Acebedo Dominguez Jose
- Acebedo Peñuelas Manuel
- Lozano Tirado Jaime
- San Juan Diaz Pedro Antonio
Presidente
Secretario
- Acebedo Peñuelas Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5519, L 4426, F 10, S 8, H MA134246, I/A 6 (23/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-1-29
Empresa: ACECORSA SL
Administrador Solidario
- Acebedo Peñuelas Celestino
- Acebedo Peñuelas Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1960 , F 10, S 8, H SE 18585, I/A 4 (18/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-41
Empresa: VEGAS DE AZAHARES SIGLO XXI SL
Administrador Unico
- Acebedo Peñuelas Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5540 , F 51, S 8, H SE 93508, I/A 2 (05/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-110-41
Empresa: BASCONES DEL AGUA DE LERMA SL
Administrador Unico
- Acebedo Peñuelas Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5599 , F 21, S 8, H SE 94934, I/A 1 (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-216-41
Empresa: VEGAS DE AZAHARES SIGLO XXI SL
Administrador Unico
- Acebedo Peñuelas Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5540 , F 50, S 8, H SE 93508, I/A 1 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-109-41
Empresa: AZAHARES DEL ALJARAFE SIGLO XXI SL
Administrador Unico
- Acebedo Peñuelas Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3911 , F 14, S 8, H SE 56965, I/A 5 (10/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-61-41
Empresa: AZAHARES DEL ALJARAFE SIGLO XXI SL
Administrador Unico
- Acebedo Peñuelas Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3911 , F 13, S 8, H SE 56965, I/A 4 (22/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-24-41
Empresa: AZAHARES DEL ALJARAFE SIGLO XXI SL
Socio Único
- Acebedo Peñuelas Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3911 , F 13, S 8, H SE 56965, I/A 4 (22/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-24-41
Apoderado
- Acebedo Peñuelas Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4651 , F 24, S 8, H SE 73269, I/A 3 (07/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-203-41
Información de ACEBEDO PEÑUELAS MANUEL
Mostramos los datos de ACEBEDO PEÑUELAS MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ACEBEDO PEÑUELAS MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos