ACCION MALLO RAUL
Informe ejecutivo de ACCION MALLO RAUL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ACCION MALLO RAUL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACION Y COLS SL | Administrador Unico | 31/05/2012 | 21/12/2021 |
VALACHE INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 01/10/2010 | 10/11/2014 |
VALACHE INVERSIONES SL | Administrador Mancomunado | 01/10/2010 |
VINCULACIONES DE ACCION MALLO RAUL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ACCION MALLO RAUL
Empresa: VALACHE INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Accion Mallo Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3327 , F 85, S 8, H C 44207, I/A 10 (10/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-15
Empresa: ACION Y COLS SL
Administrador Unico
- Accion Mallo Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 202 , F 142, S 8, H LU 3477, I/A 5 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-109-27
Empresa: VALACHE INVERSIONES SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3327 , F 83, S 8, H C 44207, I/A 3 (01/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-196-15
Empresa: VALACHE INVERSIONES SL
Administrador Mancomunado
- Accion Fernandez Pedro
- Accion Mallo Raul
- Castro Ferreiro Alfonso
- VALELE INVERSIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3327 , F 83, S 8, H C 44207, I/A 3 (01/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-196-15
Información de ACCION MALLO RAUL
Mostramos los datos de ACCION MALLO RAUL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ACCION MALLO RAUL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos