ABRIL PONCELA ADELINA
Informe ejecutivo de ABRIL PONCELA ADELINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ABRIL PONCELA ADELINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COLMIR SA | Socio Unico | 19/07/2024 | |
COLMIR SA | Administrador Unico | 29/08/2012 |
VINCULACIONES DE ABRIL PONCELA ADELINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ABRIL PONCELA ADELINA
Empresa: COLMIR SA
Administrador Unico
- Abril Poncela Adelina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA 6853, I/A 18 (19/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-143-29
Empresa: COLMIR SA
Socio Único
- Abril Poncela Adelina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA 6853, I/A 18 (19/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-143-29
Empresa: COLMIR SA
Administrador Unico
- Abril Poncela Adelina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2746, L 1659, F 191, S 8, H MA 6853, I/A 14 (16/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-142-29
Empresa: COLMIR SA
Administrador Unico
- Abril Poncela Adelina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2746, L 1659, F 189, S 8, H MA 6853, I/A 12 (29/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-29
Empresa: COLMIR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Abril Poncela Adelina
- Romero Diaz Sarabia Luis Maria
- Rubio Duran Maria Rosario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2746, L 1659, F 189, S 8, H MA 6853, I/A 12 (29/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-29
Empresa: COLMIR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Abril Poncela Adelina
- Romero Diaz Sarabia Luis Maria
- Rubio Duran Maria Rosario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2746, L 1659, F 189, S 8, H MA 6853, I/A 11 (29/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-151-29
Empresa: COLMIR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Abril De Toledo Antonio
- Abril Poncela Adelina
- Romero Diaz Sarabia Luis Maria
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2746, L 1659, F 189, S 8, H MA 6853, I/A 11 (29/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-151-29
Información de ABRIL PONCELA ADELINA
Mostramos los datos de ABRIL PONCELA ADELINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ABRIL PONCELA ADELINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos