ABRIL LOPEZ LUIS-MANUEL
Informe ejecutivo de ABRIL LOPEZ LUIS-MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 17
Empresas activas: 17
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ABRIL LOPEZ LUIS-MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SISLEI SOFTWARE SL | Apoderado | 21/08/2024 | |
EXTREME INFORMATION TECHNOLOGIES SL | Apoderado Solidario | 06/02/2024 | |
OMNIA SOLUTIONS SL | Apoderado | 18/08/2023 | |
GS GESTION FINTECH APPS SL | Apoderado | 17/08/2023 | |
PG INFORMATICA SL | Apoderado | 05/06/2023 | |
GRUPO CIE SL | Apoderado | 08/08/2022 | |
PUNT INFORMATICA SA | Apoderado Solidario | 02/05/2022 | |
COMERCIAL CENTRO DE DISTRIBUCION DE MICROORDENADORES SL | Apoderado | 28/04/2022 | |
CENTRO DE PROGRAMACION Y SERVICIOS SL | Apoderado | 28/04/2022 | |
GREEN LIGHT STUDIO SL | Apoderado | 28/04/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ABRIL LOPEZ LUIS-MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ABRIL LOPEZ LUIS-MANUEL
Empresa: SISLEI SOFTWARE SL
Apoderado
- Abril Lopez Luis-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 219513, I/A 3 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-165-46
Empresa: EXTREME INFORMATION TECHNOLOGIES SL
Apoderado Solidario
- Abril Lopez Luis-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36226 , F 101, S 8, H B 281509, I/A 6 (06/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-32-08
Empresa: OMNIA SOLUTIONS SL
Apoderado
- Abril Lopez Luis-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2559 , F 6, S 8, H T 41572, I/A 5 (18/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-163-43
Empresa: GS GESTION FINTECH APPS SL
Apoderado
- Abril Lopez Luis-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1082, L 646, F 94, S 8, H CS 18154, I/A 8 (17/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-162-12
Empresa: PG INFORMATICA SL
Apoderado
- Abril Lopez Luis-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 840 , F 100, S 8, H CU 1104, I/A 9 (05/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-116-16
Empresa: GRUPO CIE SL
Apoderado
- Abril Lopez Luis-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1533 , F 134, S 8, H A 18021, I/A 8 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-156-03
Empresa: GREEN LIGHT STUDIO SL
Apoderado
- Abril Lopez Luis-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1712, L 1273, F 135, S 8, H CS 39180, I/A 5 (28/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-12
Apoderado
- Abril Lopez Luis-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1751, L 1312, F 209, S 8, H CS 16698, I/A 28 (28/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-12
Apoderado
- Abril Lopez Luis-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1145, L 709, F 27, S 8, H CS 4546, I/A 27 (28/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-12
Empresa: PUNT INFORMATICA SA
Apoderado Solidario
- Abril Lopez Luis-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46584 , F 151, S 8, H B 86224, I/A 53 (02/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-08
VER MAS ACTOS
Información de ABRIL LOPEZ LUIS-MANUEL
Mostramos los datos de ABRIL LOPEZ LUIS-MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ABRIL LOPEZ LUIS-MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos