ABRAIRA PEREZ OSCAR
Informe ejecutivo de ABRAIRA PEREZ OSCAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ABRAIRA PEREZ OSCAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JUSIPIMA SA | Apoderado Solidario | 11/12/2015 | 21/02/2018 |
RECREATIVOS CONESA CADABO SL | Apoderado Solidario | 13/04/2016 | 21/02/2018 |
TECNO MAX SA | Apoderado Solidario | 14/04/2016 | 21/02/2018 |
VINCULACIONES DE ABRAIRA PEREZ OSCAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ABRAIRA PEREZ OSCAR
Empresa: RECREATIVOS CONESA CADABO SL
Apoderado Solidario
- Abraira Perez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32221 , F 24, S 8, H B 203263, I/A 4 (21/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-42-08
Empresa: TECNO MAX SA
Apoderado Solidario
- Abraira Perez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33569 , F 132, S 8, H B 11575, I/A 16 (21/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-42-08
Empresa: JUSIPIMA SA
Apoderado Solidario
- Abraira Perez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22584 , F 207, S 8, H B 40466, I/A 18 (21/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-42-08
Empresa: TECNO MAX SA
Apoderado Solidario
- Abraira Perez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33569 , F 132, S 8, H B 11575, I/A 15 (14/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-08
Empresa: RECREATIVOS CONESA CADABO SL
Apoderado Solidario
- Abraira Perez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32221 , F 23, S 8, H B 203263, I/A 3 (13/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-08
Empresa: JUSIPIMA SA
Apoderado Solidario
- Abraira Perez Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22584 , F 207, S 8, H B 40466, I/A 17 (11/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-08
Información de ABRAIRA PEREZ OSCAR
Mostramos los datos de ABRAIRA PEREZ OSCAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ABRAIRA PEREZ OSCAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos