ABRAHAM VITAL PORRAS
Informe ejecutivo de ABRAHAM VITAL PORRAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ABRAHAM VITAL PORRAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONS PIC D'EINA SL | Socio Unico | 21/01/2016 | |
CONSTRUCCIONS PIC D'EINA SL | Administrador Unico | 20/01/2016 |
VINCULACIONES DE ABRAHAM VITAL PORRAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ABRAHAM VITAL PORRAS
Empresa: CONSTRUCCIONS PIC D'EINA SL
Socio Único
- Abraham Vital Porras
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2499 , F 198, S 8, H GI 41969, I/A 5 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-17
Empresa: CONSTRUCCIONS PIC D'EINA SL
Administrador Unico
- Abraham Vital Porras
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2499 , F 198, S 8, H GI 41969, I/A 4 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-17
Empresa: CONSTRUCCIONS PIC D'EINA SL
Administrador Mancomunado
- Abraham Vital Porras
- Bartolome Cortes Perez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2499 , F 198, S 8, H GI 41969, I/A 4 (20/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-17-17
Información de ABRAHAM VITAL PORRAS
Mostramos los datos de ABRAHAM VITAL PORRAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ABRAHAM VITAL PORRAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos