ABIEGA ENCINA ENRIQUE
Informe ejecutivo de ABIEGA ENCINA ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ABIEGA ENCINA ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
J. S. HELD SPAIN SL | Apoderado | 17/02/2021 | |
J. S. HELD SPAIN SL | Apoderado | 27/09/2017 | |
J. S. HELD SPAIN SL | Apoderado | 09/02/2016 |
VINCULACIONES DE ABIEGA ENCINA ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ABIEGA ENCINA ENRIQUE
Empresa: J. S. HELD SPAIN SL
Presidente
Secretario No Consejero
- Abiega Encina Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34389 , F 28, S 8, H M 618556, I/A 7 (16/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-28
Empresa: J. S. HELD SPAIN SL
Apoderado
- Abiega Encina Enrique
- Bulnes Sabrina Jennifer
- Fiske Alicia Roberta
- Hernandez Riquelme Rodrigo Andres
- Powell Khamar Nichole
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34389 , F 27, S 8, H M 618556, I/A 6 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-28
Presidente
Secretario No Consejero
- Abiega Encina Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34389 , F 26, S 8, H M 618556, I/A 4 (14/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-28
Apoderado
- Abiega Encina Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34389 , F 25, S 8, H M 618556, I/A 3 (27/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-191-28
Apoderado
- Abiega Encina Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34389 , F 24, S 8, H M 618556, I/A 2 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-28
Información de ABIEGA ENCINA ENRIQUE
Mostramos los datos de ABIEGA ENCINA ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ABIEGA ENCINA ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos