ABELLEIRA SEOANE JUAN MANUEL
Informe ejecutivo de ABELLEIRA SEOANE JUAN MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ABELLEIRA SEOANE JUAN MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIDRIOTEO SL | Socio Unico | 22/04/2021 | |
VIDRIOTEO SL | Administrador Unico | 22/04/2021 |
VINCULACIONES DE ABELLEIRA SEOANE JUAN MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ABELLEIRA SEOANE JUAN MANUEL
Empresa: VIDROTEK SOLUCIONES INTEGRALES SL
Administrador Mancomunado
- Abelleira Seoane Juan Manuel
- Torres Garcia Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 297 , F 60, S 8, H SC 48715, I/A 3 (05/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-88-15
Empresa: VIDRIOTEO SL
Administrador Unico
- Abelleira Seoane Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 400 , F 180, S 8, H SC 51214, I/A 1 (22/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-81-15
Empresa: VIDRIOTEO SL
Socio Único
- Abelleira Seoane Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 400 , F 180, S 8, H SC 51214, I/A 1 (22/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-81-15
Empresa: VIDROTEK SOLUCIONES INTEGRALES SL
Administrador Mancomunado
- Abelleira Seoane Juan Manuel
- Torres Garcia Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 297 , F 56, S 8, H SC 48715, I/A 1 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-15
Información de ABELLEIRA SEOANE JUAN MANUEL
Mostramos los datos de ABELLEIRA SEOANE JUAN MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ABELLEIRA SEOANE JUAN MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos