ABELLEIRA SANTISO ANA-MARIA
Informe ejecutivo de ABELLEIRA SANTISO ANA-MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ABELLEIRA SANTISO ANA-MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LT DRONES SL | Administrador Unico | 29/10/2015 |
VINCULACIONES DE ABELLEIRA SANTISO ANA-MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ABELLEIRA SANTISO ANA-MARIA
Empresa: LUCUS LIGHT SL
Administrador Unico
- Abelleira Santiso Ana-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 442 , F 178, S 8, H LU 15617, I/A B (18/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-207-27
Empresa: LT DRONES SL
Administrador Unico
- Abelleira Santiso Ana-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 481 , F 65, S 8, H LU 18125, I/A 1 (29/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-212-27
Empresa: LUCUS LIGHT SL
Administrador Unico
- Abelleira Santiso Ana-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 442 , F 174, S 8, H LU 15617, I/A 1 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-122-27
Empresa: ELECTRONICA ROMARA SL
Administrador Unico
- Abelleira Santiso Ana-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 271 , F 7, S 8, H LU 6267, I/A 4 (26/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-3-27
Empresa: ELECTRONICA ROMARA SL
Administrador Unico
- Abelleira Santiso Ana-maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 271 , F 7, S 8, H LU 6267, I/A 3 (19/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-168-27
Información de ABELLEIRA SANTISO ANA-MARIA
Mostramos los datos de ABELLEIRA SANTISO ANA-MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ABELLEIRA SANTISO ANA-MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos