ABELLEIRA RAMOS MARCELINO
Informe ejecutivo de ABELLEIRA RAMOS MARCELINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ABELLEIRA RAMOS MARCELINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOEL SEGURIDAD SL | Administrador Unico | 17/04/2012 | |
FERRETERIA BOEL SL | Administrador Unico | 16/04/2012 |
VINCULACIONES DE ABELLEIRA RAMOS MARCELINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ABELLEIRA RAMOS MARCELINO
Empresa: RECEPTORA DE GALICIA SL
Liquidador
- Abelleira Ramos Marcelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 212 , F 126, S 8, H SC 2477, I/A 7 (17/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-15
Empresa: BOEL SEGURIDAD SL
Administrador Unico
- Abelleira Ramos Marcelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 157 , F 147, S 8, H SC 9778, I/A 7 (17/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-82-15
Empresa: BOEL SEGURIDAD SL
Administrador Solidario
- Abelleira Ramos Marcelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 157 , F 147, S 8, H SC 9778, I/A 7 (17/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-82-15
Empresa: FERRETERIA BOEL SL
Administrador Unico
- Abelleira Ramos Marcelino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 157 , F 109, S 8, H SC 10673, I/A 4 (16/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-82-15
Empresa: FERRETERIA BOEL SL
Administrador Solidario
- Abelleira Ramos Marcelino
- Ramos Maroño Esperanza
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 157 , F 109, S 8, H SC 10673, I/A 4 (16/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-82-15
Información de ABELLEIRA RAMOS MARCELINO
Mostramos los datos de ABELLEIRA RAMOS MARCELINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ABELLEIRA RAMOS MARCELINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos