ABELLAN LOPEZ GABRIEL ANGEL
Informe ejecutivo de ABELLAN LOPEZ GABRIEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ABELLAN LOPEZ GABRIEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUASISTENCIA SL | Socio Unico | 23/12/2015 | |
CONSTRUASISTENCIA SL | Administrador Unico | 23/12/2015 | |
GLOBALSERVICE VINALOPO SL | Socio Unico | 08/07/2011 | |
GLOBALSERVICE VINALOPO SL | Administrador Unico | 08/07/2011 |
VINCULACIONES DE ABELLAN LOPEZ GABRIEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ABELLAN LOPEZ GABRIEL ANGEL
Empresa: CONSTRUASISTENCIA SL
Administrador Unico
- Abellan Lopez Gabriel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3909 , F 64, S 8, H A 147851, I/A 1 (23/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-1-03
Empresa: CONSTRUASISTENCIA SL
Socio Único
- Abellan Lopez Gabriel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3909 , F 64, S 8, H A 147851, I/A 1 (23/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-1-03
Empresa: GLOBALSERVICE VINALOPO SL
Administrador Unico
- Abellan Lopez Gabriel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3539 , F 188, S 8, H A 126227, I/A 1 (08/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-138-03
Empresa: GLOBALSERVICE VINALOPO SL
Socio Único
- Abellan Lopez Gabriel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3539 , F 188, S 8, H A 126227, I/A 1 (08/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-138-03
Empresa: DECORACIONES BELIZAN SL
Administrador Mancomunado
- Abellan Lopez Gabriel Angel
- Costa Stephan Rene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3102 , F 51, S 8, H A 101766, I/A 3 (08/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-114-03
Información de ABELLAN LOPEZ GABRIEL ANGEL
Mostramos los datos de ABELLAN LOPEZ GABRIEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ABELLAN LOPEZ GABRIEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos