ABELLAN BELTRAN MONICA
Informe ejecutivo de ABELLAN BELTRAN MONICA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ABELLAN BELTRAN MONICA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TIERRA DE INDIAS SL | Administrador Unico | 15/05/2017 |
VINCULACIONES DE ABELLAN BELTRAN MONICA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ABELLAN BELTRAN MONICA
Empresa: TIERRA DE INDIAS SL
Administrador Unico
- Abellan Beltran Monica
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45171 , F 188, S 8, H B 479145, I/A 2 (15/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-08
Empresa: TIERRA DE INDIAS SL
Administrador Solidario
- Abellan Beltran Monica
- Reig Clavell Miriam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45171 , F 188, S 8, H B 479145, I/A 2 (15/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-08
Empresa: TIERRA DE INDIAS SL
Administrador Solidario
- Abellan Beltran Monica
- Reig Clavell Miriam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45171 , F 188, S 8, H B 479145, I/A 1 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-08
Empresa: DIAGONALGEST SL
Apoderado
- Abellan Beltran Monica
- Anton Acedo Maria Julia
- Arias Vazquez Maria Del Pilar
- Bafalluy Trull Raquel
- Borao Alvarez Raquel Maria
- Buxo Bravo David
- Caixas Aranda Esther
- Carrion Molina Maria Fuensanta
- Couto Gonzalez Maria Jose
- Curbelo Falcon Jose Francisco
- Fernandez Alvarez Maria Eugenia
- Fernandez Ortiz Joaquin
- Garcia Gil Virginia
- Gomez Gomez Laura
- Gomez Lorenzo Beatriz
- Jimenez Valcarcel Maria Angeles
- Lopez Rodriguez Jose Manuel
- Martin Portillo Carmen
- Martinez Bonastre Maria Josefa
- Merino Pelaez Patricia
- Para Martin Eva Maria
- Perez Riobo Alejandro
- Perez Rodriguez Maria
- Plana Luengo Jose Antonio
- Rayo Jurado Carmen Josefa
- Rego Mouriño Oscar
- Rius Tallarda Mireia
- Rodriguez Fernandez Gonzalo
- Ruiz Abiega Saioa
- Seoane Vazquez Maria Victoria
- Seoane Vazquez Victoria
- Valderrabano Martinez Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41916 , F 138, S 8, H B 167794, I/A 252 (02/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-218-08
Empresa: DIAGONALGEST SL
Apoderado
- Abellan Beltran Monica
- Montesdeoca Yañez David
- Perez Miralles Maria Jose
- Valderrabano Martinez Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41487 , F 68, S 8, H B 167794, I/A 209 (04/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-240-08
Información de ABELLAN BELTRAN MONICA
Mostramos los datos de ABELLAN BELTRAN MONICA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ABELLAN BELTRAN MONICA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos