ABELLA DONAS PATRICIA
Informe ejecutivo de ABELLA DONAS PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ABELLA DONAS PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOSULNEI SA | Apoderado | 13/07/2018 | |
INMOSULNEI SA | Apoderado | 30/11/2016 | 13/07/2018 |
KIABI ESPAÑA KSCE SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/03/2017 | 28/12/2017 |
KIABI ESPAÑA KSCE SA | Apoderado | 31/01/2017 | 28/03/2017 |
AFFIKIES SL | Apoderado | 07/05/2013 | 19/11/2015 |
INMOSULNEI SA | Apoderado | 13/02/2014 | 13/10/2015 |
KIABI ESPAÑA KSCE SA | Apoderado | 18/02/2014 | 21/09/2015 |
RECIMMO JEREZ SL | Apoderado | 21/05/2014 | 21/09/2015 |
RECIMMO JEREZ SL | Apoderado | 11/03/2014 | 21/05/2014 |
KIABI ESPAÑA KSCE SA | Apoderado | 04/03/2013 | 18/02/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ABELLA DONAS PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ABELLA DONAS PATRICIA
Empresa: INMOSULNEI SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35351 , F 47, S 8, H M 92663, I/A 40 (13/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-28
Empresa: KIABI ESPAÑA KSCE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abella Donas Patricia
- Acuña Fernandez Dario
- Bernabeu Gonzalez Francisco- Jose
- Binetruy Julien
- Bispo Nuñez Elisabeth
- Cabañas Cisternas Manee Alejandra
- Carceller Angulo Jose Luis
- Castaño Lago Maria Jesus
- De Vicente Sandoval Cesar
- Del Aguila Reyes Juan Miguel
- Gomez Montanari Alejandro
- Gomez Santamaria Sonia
- Gomez Villegas Salvador
- Loizzi Carla
- Martinez Marin Javier
- Mayor Jean-louis
- Porro Garat Mercedes
- Romaguera Flambard Juan Pablo
- Talavera Esteban Infantes Cristina
- Torner Borda Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30212 , F 158, S 8, H M 157493, I/A 59 (28/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-28
Empresa: KIABI ESPAÑA KSCE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abella Donas Patricia
- Acuña Fernandez Dario
- Bernabeu Gonzalez Francisco- Jose
- Binetruy Julien
- Bispo Nuñez Elisabeth
- Cabañas Cisternas Manee Alejandra
- Carceller Angulo Jose Luis
- Castaño Lago Maria Jesus
- De Vicente Sandoval Cesar
- Del Aguila Reyes Juan Miguel
- Gomez Montanari Alejandro
- Gomez Santamaria Sonia
- Gomez Villegas Salvador
- Loizzi Carla
- Martinez Marin Javier
- Mayor Jean-louis
- Porro Garat Mercedes
- Romaguera Flambard Juan Pablo
- Talavera Esteban Infantes Cristina
- Torner Borda Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30212 , F 149, S 8, H M 157493, I/A 52 (28/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-28
Empresa: KIABI ESPAÑA KSCE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Abella Donas Patricia
- Acuña Fernandez Dario
- Binetruy Julien
- Castaño Lago Maria Jesus
- De Vicente Sandoval Cesar
- De Vicente Sandoval Cesar
- Del Aguila Reyes Juan Miguel
- Del Aguila Reyes Juan Miguel
- Gomez Montanari Alejandro
- Gomez Santamaria Sonia
- Gomez Villegas Salvador
- Loizzi Carla
- Martin Alonso Julian
- Mayor Jean-louis
- Mayor Jean-louis
- Porro Garat Mercedes
- Porro Garat Mercedes
- Romaguera Flambard Juan Pablo
- Torner Borda Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30212 , F 149, S 8, H M 157493, I/A 52 (28/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-28
Empresa: KIABI ESPAÑA KSCE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30212 , F 146, S 8, H M 157493, I/A 50 (31/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-27-28
Empresa: INMOSULNEI SA
Apoderado
- Abella Donas Patricia
- Abella Donas Patricia
- Castaño Lago Maria Jesus
- De Vicente Sandoval Cesar
- Gomez Santamaria Sonia
- Porro Garat Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27746 , F 202, S 8, H M 92663, I/A 38 (30/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-234-28
Empresa: INMOSULNEI SA
Apoderado
- Abella Donas Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27746 , F 201, S 8, H M 92663, I/A 36 (13/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-28
Empresa: KIABI ESPAÑA KSCE SA
Apoderado
- Abella Donas Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30212 , F 142, S 8, H M 157493, I/A 43 (21/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-185-28
Empresa: RECIMMO JEREZ SL
Apoderado
- Abella Donas Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23477 , F 219, S 8, H M 421198, I/A 19 (21/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-185-28
Empresa: RECIMMO JEREZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23477 , F 215, S 8, H M 421198, I/A 15 (21/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-100-28
VER MAS ACTOS
Información de ABELLA DONAS PATRICIA
Mostramos los datos de ABELLA DONAS PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ABELLA DONAS PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos