ABELEIRA GOMEZ ENRIC
Informe ejecutivo de ABELEIRA GOMEZ ENRIC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ABELEIRA GOMEZ ENRIC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TALENT PACIFIC SL | Administrador Unico | 16/09/2021 |
VINCULACIONES DE ABELEIRA GOMEZ ENRIC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ABELEIRA GOMEZ ENRIC
Empresa: TALENT PACIFIC SL
Administrador Unico
- Abeleira Gomez Enric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47580 , F 184, S 8, H B 556209, I/A 2 (16/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-185-08
Empresa: PERABE SOCIAL XXI SL
Administrador Mancomunado
- Abeleira Gomez Enric
- Montoya Perez Felipe Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43307 , F 64, S 8, H B 424203, I/A 4 (30/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-08
Empresa: PERABE SOCIAL XXI SL
Administrador Mancomunado
- Abeleira Gomez Enric
- Montoya Perez Felipe Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43307 , F 64, S 8, H B 424203, I/A 3 (10/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-92-08
Empresa: PERABE SOCIAL XXI SL
Administrador Unico
- Abeleira Gomez Enric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43307 , F 64, S 8, H B 424203, I/A 2 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-218-08
Empresa: PERABE SOCIAL XXI SL
Administrador Unico
- Abeleira Gomez Enric
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43307 , F 63, S 8, H B 424203, I/A 1 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-08
Información de ABELEIRA GOMEZ ENRIC
Mostramos los datos de ABELEIRA GOMEZ ENRIC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ABELEIRA GOMEZ ENRIC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos