ABELAIRA REY MANUEL- AGUSTIN
Informe ejecutivo de ABELAIRA REY MANUEL- AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ABELAIRA REY MANUEL- AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZONAORTOPEDIA SL | Apoderado | 08/01/2016 |
VINCULACIONES DE ABELAIRA REY MANUEL- AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ABELAIRA REY MANUEL- AGUSTIN
Empresa: FARMAGENIUS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Abelaira Rey Manuel- Agustin
- Fernandez Bernal Alfonso
- Garrido Lopez Maria Victoria Fatima
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30769 , F 164, S 8, H M 553693, I/A 6 (05/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-198-28
Empresa: FLEXIFARMA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Abelaira Rey Manuel- Agustin
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30769 , F 163, S 8, H M 553693, I/A 3 (07/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-28
Empresa: FLEXIORTOPHARMA SL
Consejero
- Abelaira Rey Manuel- Agustin
- Carrig Requena Stephanie Maria
- Cazorla Ruiz Maria Concepcion
- Ramos Casquero Sara Cristina
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34220 , F 25, S 8, H M 615586, I/A 3 (29/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-107-28
Empresa: FLEXIFARMA ONLINE SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Abelaira Rey Manuel- Agustin
- Saez Palacios Juan Ignacio
Consejero
- Abelaira Rey Manuel- Agustin
- Fernandez Bernal Alfonso
- Garrido Lopez Jose Manuel
- Saez Palacios Juan Ignacio
Secretario
- Abelaira Rey Manuel- Agustin
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32610 , F 74, S 8, H M 586958, I/A 4 (08/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-90-28
Empresa: FLEXIORTOPHARMA SL
Apoderado
- Abelaira Rey Manuel- Agustin
- Carrig Requena Stephanie Maria
- Cazorla Ruiz Maria Concepcion
- Ramos Casquero Sara Cristina
Consejero
- Abelaira Rey Manuel- Agustin
- Carrig Requena Stephanie Maria
- Cazorla Ruiz Maria Concepcion
- Ramos Casquero Sara Cristina
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34220 , F 20, S 8, H M 615586, I/A 1 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-10-28
Empresa: FLEXIFARMA ONLINE SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Abelaira Rey Manuel- Agustin
- Ortega Gila Fernando Francisco
- Saez Palacios Juan Ignacio
Consejero
Presidente
Secretario
- Abelaira Rey Manuel- Agustin
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32610 , F 67, S 8, H M 586958, I/A 1 (30/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-214-28
Empresa: FLEXIFARMA SL
Consejero
- Abelaira Rey Manuel- Agustin
- Lastres Baselga Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30769 , F 162, S 8, H M 553693, I/A 2 (18/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-119-28
Información de ABELAIRA REY MANUEL- AGUSTIN
Mostramos los datos de ABELAIRA REY MANUEL- AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ABELAIRA REY MANUEL- AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos