ABDULAHI ALSINA PEDREROL
Informe ejecutivo de ABDULAHI ALSINA PEDREROL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ABDULAHI ALSINA PEDREROL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PO MINERALS GROUP SL | Administrador Unico | 22/08/2024 | |
PO MINERALS GROUP SL | Socio Unico | 22/08/2024 | |
PO LOGISTIC AND MINING SL | Administrador Unico | 14/01/2019 | |
ISKA SPORTS SL | Administrador Unico | 28/05/2012 | |
FUEGO IBERICA 2009 SL | Administrador Unico | 17/07/2009 |
VINCULACIONES DE ABDULAHI ALSINA PEDREROL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ABDULAHI ALSINA PEDREROL
Empresa: PO MINERALS GROUP SL
Administrador Unico
- Abdulahi Alsina Pedrerol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GI 75214, I/A 1 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-165-17
Empresa: PO MINERALS GROUP SL
Socio Único
- Abdulahi Alsina Pedrerol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GI 75214, I/A 1 (22/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-165-17
Empresa: PO LOGISTIC AND MINING SL
Administrador Unico
- Abdulahi Alsina Pedrerol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3167 , F 109, S 8, H GI 62369, I/A 2 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-17
Empresa: ISKA SPORTS SL
Administrador Unico
- Abdulahi Alsina Pedrerol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2875 , F 16, S 8, H GI 53849, I/A 1 (28/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-106-17
Empresa: FUEGO IBERICA 2009 SL
Administrador Unico
- Abdulahi Alsina Pedrerol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2742 , F 55, S 8, H GI 48494, I/A 1 (17/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-141-17
Información de ABDULAHI ALSINA PEDREROL
Mostramos los datos de ABDULAHI ALSINA PEDREROL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ABDULAHI ALSINA PEDREROL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos