ABDERRAHMAN ZERHOUNI SENNOUNI TAKKAL
Informe ejecutivo de ABDERRAHMAN ZERHOUNI SENNOUNI TAKKAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ABDERRAHMAN ZERHOUNI SENNOUNI TAKKAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEXIPOKE SL | Administrador Unico | 23/08/2021 |
VINCULACIONES DE ABDERRAHMAN ZERHOUNI SENNOUNI TAKKAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ABDERRAHMAN ZERHOUNI SENNOUNI TAKKAL
Empresa: MEXIPOKE SL
Administrador Unico
- Abderrahman Zerhouni Sennouni Takkal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47968 , F 119, S 8, H B 567819, I/A 1 (23/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-167-08
Empresa: BROLAIPIZZA SL
Administrador Unico
- Abderrahman Zerhouni Sennouni Takkal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44628 , F 129, S 8, H B 461694, I/A 6 (27/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-3-08
Empresa: BROLAIPIZZA SL
Administrador Unico
- Abderrahman Zerhouni Sennouni Takkal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44628 , F 129, S 8, H B 461694, I/A 5 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-7-08
Información de ABDERRAHMAN ZERHOUNI SENNOUNI TAKKAL
Mostramos los datos de ABDERRAHMAN ZERHOUNI SENNOUNI TAKKAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ABDERRAHMAN ZERHOUNI SENNOUNI TAKKAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos