ABDELLACH LAHCEN EL HAJMOUNI
Informe ejecutivo de ABDELLACH LAHCEN EL HAJMOUNI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ABDELLACH LAHCEN EL HAJMOUNI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ART HABITATGE YASO SL | Liquidador | 28/09/2016 | |
TRIART CONST SL | Liquidador | 13/02/2013 |
VINCULACIONES DE ABDELLACH LAHCEN EL HAJMOUNI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ABDELLACH LAHCEN EL HAJMOUNI
Empresa: ELHA SPACE&PROJECTS CONSTRUCTORA SL
Administrador Unico
- Abdellach Lahcen El Hajmouni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1510 , F 7, S 8, H L 30442, I/A 5 (08/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-25
Empresa: ELHA SPACE&PROJECTS CONSTRUCTORA SL
Administrador Unico
- Abdellach Lahcen El Hajmouni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1510 , F 1, S 8, H L 30442, I/A 1 (08/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-156-25
Empresa: ART HABITATGE YASO SL
Liquidador
- Abdellach Lahcen El Hajmouni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1019 , F 5, S 8, H L 20011, I/A 4 (28/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-194-25
Empresa: ART HABITATGE YASO SL
Administrador Unico
- Abdellach Lahcen El Hajmouni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1019 , F 5, S 8, H L 20011, I/A 4 (28/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-194-25
Empresa: GARTCONS DESIGN SL
Administrador Unico
- Abdellach Lahcen El Hajmouni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1327 , F 148, S 8, H L 26471, I/A 2 (26/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-25
Empresa: TRIART CONST SL
Liquidador
- Abdellach Lahcen El Hajmouni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 780 , F 34, S 8, H L 14966, I/A 5 (13/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-39-25
Empresa: GARTCONS DESIGN SL
Administrador Unico
- Abdellach Lahcen El Hajmouni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1327 , F 145, S 8, H L 26471, I/A 1 (09/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-25
Información de ABDELLACH LAHCEN EL HAJMOUNI
Mostramos los datos de ABDELLACH LAHCEN EL HAJMOUNI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ABDELLACH LAHCEN EL HAJMOUNI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos